2014-06-11: Die Gesellschafterversammlung vom 26.05.2014 hat die Änderung des § 2 (Sitz) der Satzung beschlossen. Neuer Sitz: Karlsfeld, Landkreis Dachau. Geschäftsanschrift: Boschstraße 7, 85757 Karlsfeld.
2014-12-23: Bestellt: Geschäftsführer: Ruhland, Eta, Karlsfeld, *26.01.1966, einzelvertretungsberechtigt.
2020-11-17: Vertretungsbefugnis geändert, nun: Geschäftsführer: Ruhland, Eta, Karlsfeld, *26.01.1966; Venhofen, Markus, München, *02.03.1959, jeweils einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2022-06-03: Ausgeschieden: Geschäftsführer: Venhofen, Markus, München, *02.03.1959. Einzelprokura mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen mit der Ermächtigung zur Veräußerung und Belastung von Grundstücken: Ruhland, Maximilien, Dachau, *02.04.1996.