2010-07-15: Geschäftsanschrift: Meißener Straße 32, 90522 Oberasbach.
2010-10-19: Die Gesellschafterversammlung vom 19.07.2010 hat die Umstellung des Stammkapitals auf Euro sowie gleichzeitig eine Erhöhung des Stammkapitals um 435,41 EUR und die Änderung des § 3 (Stammkapital) der Satzung beschlossen. Neues Stammkapital: 26.000,00 EUR.
2011-02-15: Bestellt: Geschäftsführer: Kreuzer, Oliver, Oberasbach, *11.11.1977, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2020-12-29: Die Gesellschafterversammlung vom 16.12.2020 hat die Änderung des § 1 der Satzung beschlossen. Neuer Sitz: Oberasbach. Personendaten von Amts wegen ergänzt: Geschäftsführer: Schreiner, Gerhard, Oberasbach, *21.09.1947, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.