2010-10-26: Die Gesellschafterversammlung hat am 27.09.2010 beschlossen, das Stammkapital (DEM 50.000) auf Euro umzustellen, es von dann EUR 25.564,59 um EUR 178.435,41 auf EUR 204.000 zu erhöhen und den Gesellschaftsvertrag in § 3 zu ändern. Gemäß § 3 EGGmbHG von Amts wegen ergänzt als Geschäftsanschrift: Robert-Bosch-Straße 28, 59399 Olfen.
2017-07-11: Bestellt als Geschäftsführer: Bäther, Tim, Haltern am See, *24.02.1986, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nicht mehr Geschäftsführer: Bäther, Franz-Heinrich, Haltern, *02.06.1954.