2020-07-23: Gemäß § 3 EGGmbHG von Amts wegen ergänzt als Geschäftsanschrift: Höster Weg 25, 47574 Goch. Einzelprokura mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Tünnesen, Uwe, Goch, *20.04.1967.
2020-10-02: Bestellt als Geschäftsführer: Peters, Christian, Goch, *07.05.1979, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2020-11-09: Änderung zur Geschäftsanschrift: Höster Weg 14, 47574 Goch. Nicht mehr Geschäftsführer: Büren, Hans-Josef, Angestellter, Kalkar-Grieth.
2021-05-28: Nicht mehr Geschäftsführer: Peters, Christian, Goch, *07.05.1979. Bestellt als Geschäftsführer: Tünnesen, Uwe, Goch, *20.04.1967, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Prokura erloschen: Tünnesen, Uwe, Goch, *20.04.1967. Einzelprokura mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Büren, Christa Maria, Kalkar, *01.12.1961.