2019-01-09: Berichtigung von Amts wegen zur Geschäftsanschrift: Rechbergstraße 3, 79215 Elzach. Eingetreten als Persönlich haftender Gesellschafter: Volk, Andreas, Elzach, *21.07.1985; Volk, Lisa Marua, Elzach, *25.11.1992. Ausgeschieden als Persönlich haftender Gesellschafter: Volk, Walter Karl, Elzach, *09.04.1957.
2020-06-23: Vertretungsbefugnis geändert und Name von Amts wegen berichtigt bei Persönlich haftender Gesellschafter: Volk, Lisa Maria, Elzach, *25.11.1992, mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Vertretungsbefugnis geändert bei Persönlich haftender Gesellschafter: Volk, Andreas Rainer, Elzach, *21.07.1985, mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Vertretungsbefugnis geändert bei Persönlich haftender Gesellschafter: Volk, Ulrich Martin, Elzach, *29.07.1965, von der Vertretung ausgeschlossen.
2021-05-18: Vertretungsbefugnis geändert bei Persönlich haftender Gesellschafter: Volk, Ulrich Martin, Elzach, *29.07.1965, mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.