2014-01-23: Änderung der Geschäftsanschrift: Fleiner Str. 20, 74072 Heilbronn. Bestellt als Geschäftsführer: Nölscher, Johannes, Heilbronn, *05.11.1984, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2020-01-29: Bestellt als Geschäftsführer: Nölscher, Elena, Heilbronn, *14.07.1985, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nicht mehr Geschäftsführer: Kaufmann-Nölscher, Marina, Kauffrau, Heilbronn.