2012-01-16: Ausgeschieden: Geschäftsführer: Ignor, Reinhard, Erlangen, *26.06.1947; Ignor, Rosa, Erlangen, *10.03.1951. Bestellt: Geschäftsführer: Ignor, Susanne, Buckenhof, *06.07.1978; Ignor, Christina, Buckenhof, *08.08.1982, jeweils einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.