2006-11-22: Nicht mehr Geschäftsführer: von den Steinen, Günter, Ingenieur, Hagen, *12.05.1937.
2009-03-18: ergänzend eingetragen: Geschäftsanschrift: Auf der Hütte 31, 59955 Winterberg. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Wiese, Christian, Winterberg, *23.06.1975.
2010-04-07: Nicht mehr Geschäftsführer: Dipl.-Ing. Keiderling, Udo, Winterberg, *02.11.1940.
2018-09-03: Prokura erloschen: Grünebaum, Manfred, Schwerte. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Wiegelmann, André, Winterberg, *07.04.1991.