2014-12-12: Die Gesellschafterversammlung vom 14.11.2014 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in Ziif. 3 (Das Stammkapital, Geschäftsantiele) und Ziff. 19 (Schlussbestimmungen) beschlossen.
2015-12-30: Bestellt als Geschäftsführer: Niggemeier, Philipp, Salzkotten, *14.03.1982, einzelvertretungsberechtigt.
2016-07-08: Die Gesellschafterversammlung vom 07.06.2016 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in Ziff. 3 (Das Stammkapital, Geschäftsanteile) beschlossen.