2007-11-27: Nicht mehr Geschäftsführer: Schulz, Jörg; Geschäftsführer: Schulz, Petra, geb. Müßigbrodt, *27.02.1959, Potsdam; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten; mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen.
2013-12-05: Nicht mehr Geschäftsführer: Schulz, Petra, geb. Müßigbrodt; Geschäftsführer: Schindler, Sven, *10.02.1977, Potsdam; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten; mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen; Nicht mehr Prokurist: Schindler, Sven
2015-03-23: Geschäftsführer: Schulz, Petra, geb. Müßigbrodt, *27.02.1959, Potsdam; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten; mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen