2005-09-16: Geändert, nun Geschäftsführer: Beetz, Klaus Ulrich, Rödental, *01.07.1948, mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2006-05-09: Ausgeschieden: Geschäftsführer: Beetz, Klaus Ulrich, Rödental, *01.07.1948.
2006-09-22: Die Gesellschafterversammlung vom 30.06.2006 hat die Änderung der §§ 1 (Firma) und 10 (Gesellschafterversammlung/Gesellschafterbeschlüsse) der Satzung beschlossen. Firma geändert, nun: Neue Firma: Schuster & Pilz GmbH Steuerberatungsgesellschaft.
2020-11-12: Ausgeschieden: Geschäftsführer: Retzlaff, Erwin A.O., Bochum, *02.06.1954. Bestellt: Geschäftsführer: Weigand, Susann, geb. Heerdt, Bad Colberg-Heldburg, *03.06.1983, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Personendaten geändert, nun: Geschäftsführer: Pilz, Wilhelm, Coburg, *06.10.1966, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.