2012-05-16: Die Gesellschafterversammlung vom 03.05.2012 hat die Änderung des § 3 (Stammkapital) der Satzung beschlossen. Ausgeschieden: Geschäftsführer: Sayin-Plan, Richard, Gars-Bahnhof, *22.09.1972. Vertretungsbefugnis geändert, nun: Geschäftsführer: Wellnhofer, Nikolas, München, *26.10.1975, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.