2008-11-03: Die Gesellschafterversammlung hat am 26.08.2008 beschlossen,die Firma und entsprechend den Gesellschaftsvertrag in § 1 Abs. 1 (Firma und Sitz) zu ändern. Neue Firma: Schwab Lemke Ingenieurbüro für Baukonstruktionen GmbH.
2012-04-26: . Einzelprokura mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Lemke, Mareike, Köln, *18.08.1981.
2014-08-08: Bestellt als Geschäftsführer: Lemke, Mareike, Köln, *18.08.1981; Marsala, Gaspare, Köln, *22.07.1967, jeweils einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Prokura erloschen: Lemke, Mareike, Köln, *18.08.1981.
2018-06-05: Die Gesellschafterversammlung vom 25.05.2018 hat beschlossen, § 7 des Gellschaftsvertrages um eine Ziffer (6) zu ergänzen.
2019-03-06: Nicht mehr Geschäftsführer: Dipl. Ing. Lemke, Reiner, Lindlar, *21.02.1954.