2008-10-24: Geschäftsführer: Bauer, Arndt H., Bad Oeynhausen, *08.04.1970, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2009-02-24: Die Gesellschafterversammlung vom 18.12.2008 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 8 (Gesellschafterversammlung) beschlossen. Geschäftsanschrift: Schnatweg 10, 32051 Herford.
2011-12-09: Nicht mehr Geschäftsführer: Bauer, Wolfgang, Bad Oeynhausen, *12.05.1944.
2011-12-09: Einzelprokura mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Hoppenstock, Marc, Bad Salzuflen, *17.11.1971.
2012-06-01: Die Gesellschafterversammlung vom 24.04.2012 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in §§ 3 (Stammkapital), 8 (Gesellschafterversammlung) beschlossen.
2017-02-28: Die Gesellschafterversammlung vom 16.01.2017 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 (Rechtsform, Firma, Sitz) und mit ihr die Änderung der Firma beschlossen. Neue Firma: Schwabedissen Maschinen GmbH.