2010-05-25: Geschäftsanschrift: Ruldolf-Diesel-Str. 2, 71106 Magstadt. Bestellt als Geschäftsführer: Vucic, Emil, Vaihingen an der Enz, *06.10.1966, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nicht mehr Geschäftsführer: Sixt, Michael, Magstadt, *24.07.1971.
2010-09-20: Die Gesellschafterversammlung vom 26.08.2010 hat die Neufassung des Gesellschaftsvertrages beschlossen. Das Stammkapital ist durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom gleichen Tag um 500.000,00 EUR auf 525.000,00 EUR erhöht. Sitz verlegt; nun: Althengstett. Geschäftsanschrift: Im Unteren Ried 7, 75382 Althengstett. Stammkapital nun: 525.000,00 EUR.
2011-08-08: Bestellt als Geschäftsführer: Schwarz, Helmut, Weil der Stadt, *09.05.1949, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2012-09-24: Bestellt als Geschäftsführer: Lindberg, Fredrik, Löchgau, *18.09.1976, einzelvertretungsberechtigt. Nicht mehr Geschäftsführer: Vucic, Emil, Sersheim, *06.10.1966.
2013-02-04: Nicht mehr Geschäftsführer: Lindberg, Fredrik, Löchgau, *18.09.1976.
2017-10-23: Bestellt als Geschäftsführer: Schwarz, Rebecca, Weil der Stadt, *29.10.1986, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2022-01-04: Die Gesellschafterversammlung vom 19.11.2021 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 beschlossen. Firma geändert; nun: Schwarz GmbH. Nicht mehr Geschäftsführer: Schwarz, Helmut, Weil der Stadt, *09.05.1949.