2013-12-16: Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Gesellschaftsvertrag vom 08.11.2013 mit Änderung vom 12.12.2013. Geschäftsanschrift: Rosenplatz 3, 72270 Baiersbronn . Gegenstand: Erbringung von Service- und Marketingdienstleistungen im Tourismus- und Freitzeitbereich, insbesondere der organisatorische, wirtschaftliche und technische Betrieb von Gästekarten- und Kundenbindungssystemen in der Region, die Koordination und Unterstützung der im Tourismus- und Freizeitbereich tätigen Betriebe sowie die Duchführung von örtlichen und überörtlichen Werbemaßnahmen im Tourismus- und Freizeitsektor. Stammkapital: 500.000,00 EUR. Allgemeine Vertretungsregelung: Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, vertritt er allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, vertreten zwei gemeinsam oder ein Geschäftsführer mit einem Prokuristen. Geschäftsführer: Krause, Michael, Freudenstadt, *01.09.1959; Schreib, Patrick, Baiersbronn, *27.01.1975, jeweils einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2022-02-17: Bestellt als Geschäftsführer: Mörsch, Carolin, Freudenstadt, *13.07.1993, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nicht mehr Geschäftsführer: Krause, Michael, Freudenstadt, *01.09.1959.