2021-07-06: Bestellt als Geschäftsführer: Wäschenbach, Olli, Rheine, *20.04.1989, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Prokura erloschen: Wäschenbach, Olli, Düsseldorf, *20.04.1989.
2021-12-23: Die Gesellschafterversammlung vom 15.12.2021 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in §§ 8 und 11 (Jahresabschluß, Gewinnverteilung) beschlossen.