2016-11-15: Ausgeschieden: Geschäftsführer: Wanzek, Bernard, Halle , *01.09.1953. Geschäftsführer: Steiger, Matthias, Bitterfeld-Wolfen OT Holzweißig, *07.07.1970, mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2018-07-11: Neuer Sitz: Halle . Geschäftsanschrift: Delitzscher Straße 59, 06112 Halle . Bestellt: Geschäftsführer: Steiger, Grit, Bitterfeld-Wolfen OT Holzweißig, *26.07.1977, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Personenbezogene Daten geändert, nun: Geschäftsführer: Steiger, Matthias, Bitterfeld-Wolfen OT Holzweißig, *07.07.1970, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2021-08-20: Die Gesellschafterversammlung vom 12.08.2021 hat die Änderung des § 1 (Firma) der Satzung beschlossen. Neue Firma: Schweißkontor Steiger GmbH.
2021-09-01: Von Amts wegen berichtigt: Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch die Geschäftsführer gemeinsam vertreten.