2011-05-30: Neue Geschäftsanschrift: Benzstraße 12, 71691 Freiberg am Neckar.
2018-05-17: Nicht mehr Geschäftsführer: Dr. Thiem, Hiltrud, Steinheim/Murr, *12.03.1960.
2018-09-25: Vertretungsbefugnis geändert bei Geschäftsführer: Eggerl, Wolfgang, Ingersheim, *11.08.1966; Schweitzer, Bernd, Bad Wimpfen, *17.10.1958, jeweils einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.