2011-04-20: Bestellt als Geschäftsführer: Schwerdt, Tobias, München, *15.10.1972, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2011-05-19: Nicht mehr Geschäftsführer: Schwerdt, Wolfgang, Oldenburg, *24.01.1947.