2021-11-09: Nunmehr: Offene Handelsgesellschaft. Neue Firma: Schwietzke Bestattungen OHG. Jeder persönlich haftende Gesellschafter vertritt einzeln. Nicht mehr Inhaber: Schiele, Iris Berta Dorothea Else, Düsseldorf, *24.08.1940. Eingetreten als Persönlich haftender Gesellschafter: Barnekow, Nicole, Düsseldorf, *20.08.1971; Schiele, Tom, Düsseldorf, *26.08.1969, jeweils mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Die Haftung der Gesellschaft für alle im Betrieb des Geschäfts des bisherigen Inhabers entstandenen Verbindlichkeiten ist ausgeschlossen.