2017-10-04: Nicht mehr Geschäftsführer: Helfrich, Erich, Pirmasens, *24.03.1953. Bestellt als Geschäftsführer: Moors, Michiel, Riemst / Belgien, *14.04.1989, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2022-06-02: Geändert, nun: Ist nur ein Liquidator bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Liquidatoren bestellt, so wird die Gesellschaft durch die Liquidatoren gemeinsam vertreten. Nicht mehr Geschäftsführer: Moors, Michiel, Riemst / Belgien, *14.04.1989. Bestellt als Liquidator: Moors, Michel, Riemst / Belgien, *27.07.1961. Die Gesellschaft ist aufgelöst.