Sea Life Deutschland GmbH
Formell
2006-11-22:
Ausgeschieden Geschäftsführer: Varney, Nicholas John, Wimborne, Dorset/England, *28.11.1962. Bestellt Geschäftsführer: Mix, Tanja, Hamburg, *10.08.1974, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2008-09-03:
Ausgeschieden Geschäftsführer: Mock, Johannes, Eutin, *26.06.1964.
2009-06-23:
Geschäftsanschrift: Cremon 11, 20457 Hamburg. Ausgeschieden Geschäftsführer: Carr, Andrew Christopher, Shillingstone, Blandford Forum, Dorset/England, *16.06.1963. Bestellt Geschäftsführer: Earlam, Glenn, Guildford, Surrey, England, *15.09.1965; Schulze, Meike, Hamburg, *01.07.1975, jeweils einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2011-05-06:
Bestellt Geschäftsführer: Dunn, Peter, Kollow, *09.11.1962, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Ausgeschieden Geschäftsführer: Mix, Tanja, Hamburg, *10.08.1974.
2012-02-02:
Bestellt Geschäftsführer: de Carvalho, Sabrina, Egestorf, *19.01.1966; Siegel, Ulrike, Hamburg, *07.05.1971, jeweils einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Ausgeschieden Geschäftsführer: Dunn, Peter, Kollow, *09.11.1962; Schulze, Meike, Hamburg, *01.07.1975.
2015-06-19:
Ausgeschieden Geschäftsführer: Reifenrath de Carvalho, Sabrina, Egestorf, *19.01.1966.
2015-12-16:
Ausgeschieden Geschäftsführer: Earlam, Glenn, Guildford, Surrey, England / Vereinigtes Königreich, *15.09.1965. Bestellt Geschäftsführer: Armstrong, Colin North, Winchester, Hampshire / Vereinigtes Königreich, *22.06.1964; Kistler, Jan-Malte, Hamburg, *13.11.1973, jeweils einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2016-04-14:
Ausgeschieden Geschäftsführer: Siegel, Ulrike, Hamburg, *07.05.1971.
2016-04-27:
Bestellt Geschäftsführer: Jowett, Matthew Paul, Brockenhurst Hampshire / Vereinigtes Königreich, *20.12.1967, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Ausgeschieden Geschäftsführer: Armstrong, Colin North, Winchester, Hampshire / Vereinigtes Königreich, *22.06.1964.
2018-01-22:
Ausgeschieden Geschäftsführer: Kistler, Jan-Malte, Hamburg, *13.11.1973. Bestellt Geschäftsführer: Spreen, Natascha, Hamburg, *10.08.1970, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2018-09-28:
Änderung zur Geschäftsanschrift: Kehrwieder 5, 20457 Hamburg.
2020-01-08:
Der mit der Merlin Entertainments Holdings Deutschland GmbH - aufgrund Verschmelzung nunmehr: Merlin Entertainments Group Deutschland GmbH -, Hamburg am 22.02.2002 abgeschlossene Ergebnisabführungsvertrag ist durch Vereinbarung vom 20.12.2019 mit Wirkung zum Ablauf des 31.12.2019 beendet. Als nicht eingetragen wird bekannt gemacht: Den Gläubigern der Gesellschaft, deren Forderungen begründet worden sind, bevor die Eintragung der Vertragsbeendigung in das Handelsregister nach § 10 HGB als bekannt gemacht gilt, ist vom anderen Vertragsteil Sicherheit zu leisten, wenn sie sich binnen 6 Monaten nach Bekanntmachung der Eintragung zu diesem Zweck bei ihm melden.
2020-12-02:
Ausgeschieden Geschäftsführer: Spreen, Natascha, Hamburg, *10.08.1970. Bestellt Geschäftsführer: Lippert, Meike Caterina Julia, Hamburg, *01.07.1975, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2020-12-09:
Mit der Merlin Entertainments Group Deutschland GmbH, Hamburg als herrschendem Unternehmen ist am 04.12.2020 ein Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag geschlossen worden. Ihm hat die Gesellschafterversammlung vom 04.12.2020 zugestimmt. Wegen des weitergehenden Inhalts wird auf den genannten Vertrag und die zustimmenden Beschlüsse Bezug genommen.
2022-02-07:
Bestellt Geschäftsführer: Kloos, Marcel, Berlin, *21.01.1982, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.