2017-01-16: Geschäftsführer: Hentschel, Elena, *10.10.1982, Büsum; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen. Einzelprokura: Kobus, Jan-Philipp, *21.01.1982, Hamburg.
2017-01-27: Nicht mehr Geschäftsführer: Hentschel, Hans Peter; Nicht mehr Prokurist: Hentschel, Susanne.