2009-11-19: Nicht mehr Geschäftsführer: Klose, Erich, Dipl.-Volkswirt, Norderney. Bestellt als Geschäftsführer: Ubben, Johann, Bad Harzburg, *10.04.1948, einzelvertretungsberechtigt.
2010-01-21: Nicht mehr Geschäftsführer: Ubben, Johann, Bad Harzburg, *10.04.1948. Bestellt als Geschäftsführer: van Heuveln, Karlheinz, Weener, *31.05.1962, einzelvertretungsberechtigt.
2010-01-21: Die Gesellschafterversammlung vom 11.12.2009 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 6 Abs. 2, 3, 4, 5 und 6 (Geschäftsführung, Vertretung) beschlossen.
2014-04-30: Die Gesellschafterversammlung hat am 30.05.2013 beschlossen, das Stammkapital (DEM 3.000.000,00) auf Euro umzustellen, es von dann EUR 1.533.875,64 um EUR 124,36 auf EUR 1.534.000,00 zu erhöhen und den Gesellschaftsvertrag in § 1 (Firma), § 3 (Gemeinnützigkeit), § 4 (Stammkapital), § 5 (Geschäftsjahr) und § 7 (Gesellschafterversammlung) zu ändern. Geändert, nun: Neue Firma: Seeklinik Norderney gGmbH. 1.534.000,00 EUR.