2008-03-20: Am 17.03.2008 wurde beim Handelsregister des Amtsgerichts Chemnitz die Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats gemäß § 106 AktG eingereicht.
2010-09-16: Die Hauptversammlung vom 29.06.2010 hat die Herabsetzung des Grundkapitals um -221.650,00 EUR auf 1.234.350,00 EUR und die entsprechendene Änderung des § 4 (Grundkapital) der Satzung beschlossen. Geschäftsanschrift: Am Wald, 09661 Rossau OT Seifersbach. Neues Grundkapital: 1.234.350,00 EUR. Die am 29.06.2010 beschlossene Kapitalherabsetzung ist durchgeführt.Als nicht eingetragen wird veröffentlicht: Den Gläubigern der Gesellschaft, deren Forderungen begründet worden sind, bevor die Eintragung des Kapitalherabsetzungsbeschlusses in das Handelsregister bekanntgemacht worden ist, ist gemäß § 225 AktG, wenn sie sich binnen sechs Monaten nach der Bekanntmachung bei der Gesellschaft zu diesem Zweck melden, Sicherheit zu leisten, soweit sie nicht Befriedigung verlangen können.
2012-11-01: Am 29.10.2012 wurde beim Handelsregister des Amtsgerichts Chemnitz die Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats gemäß § 106 AktG eingereicht.
2018-09-25: Die Hauptversammlung vom 06.08.2018 hat die Herabsetzung des Grundkapitals um 101.530,00 EUR auf 1.132.820,00 EUR und die entsprechendene Änderung des § 4 der Satzung beschlossen.Die Kapitalherabsetzung ist durchgeführt. Neues Grundkapital: 1.132.820,00 EUR.Als nicht eingetragen wird veröffentlicht: Den Gläubigern der Gesellschaft, deren Forderungen begründet worden sind, bevor die Eintragung des Kapitalherabsetzungsbeschlusses in das Handelsregister bekanntgemacht worden ist, ist gemäß § 225 AktG, wenn sie sich binnen sechs Monaten nach der Bekanntmachung bei der Gesellschaft zu diesem Zweck melden, Sicherheit zu leisten, soweit sie nicht Befriedigung verlangen können.
2018-10-04: Die Hauptversammlung vom 27.07.2018 hat die Herabsetzung des Grundkapitals um 101.530,00 EUR auf 1.132.820,00 EUR und die entsprechendene Änderung des § 4 der Satzung beschlossen.Die Kapitalherabsetzung ist durchgeführt.
2019-01-07: Nicht mehr Vorst.-Vorsitzender: Kolbe, Ullrich, Altmittweida, *18.04.1953. Bestellt: Vorstand: Unger, Rico, Rossau, *17.04.1977, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Prokura erloschen: Unger, Rico, Rossau, *17.04.1977. Einzelprokura mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Hoffschmidt, Anja, Waldheim, *18.08.1973.
2019-02-06: Die Hauptversammlung vom 11.01.2019 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 1.550.016,00 EUR auf 2.682.836,00 EUR beschlossen.
2019-02-18: Die am 11.01.2019 beschlossene Erhöhung des Grundkapitals um 1.550.016,00 EUR ist durchgeführt. Die Hauptversammlung vom 11.01.2019 hat die Änderung des § 4 der Satzung beschlossen. Neues Grundkapital: 2.682.836,00 EUR.
2019-04-15: Am 12.04.2019 wurde beim Handelsregister des Amtsgerichts Chemnitz die Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats gemäß § 106 AktG eingereicht.
2020-10-01: Die Hauptversammlung vom 31.08.2020 hat die Satzung neu gefasst. Dabei wurde insbesondere geändert: § 2 . Neuer Gegenstand: Erzeugung landwirtschaftlichen Produkte, alle damit verbundenen Dienstleistungen, Weiterverarbeitung der Primärprodukte, Erzeugung von Energie, Handel sowie Vermögensverwaltung jeglicher Art.