2007-08-13: Nicht mehr Geschäftsführer: Seimert, Günter Horst, Handelsvertreter, Stuttgart.
2008-02-25: Bestellt als Geschäftsführer: Seimert, Markus, Stuttgart, *18.07.1974, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2012-01-09: Geschäftsanschrift: Gustav-Barth-Str. 9, 70619 Stuttgart. Allgemeine Vertretungsregelung geändert; nun: Ist nur ein Liquidator bestellt, vertritt er allein. Sind mehrere Liquidatoren bestellt, vertreten sie gemeinsam. Nun bestellt als Liquidator: Seimert, Markus, Ostfildern, *18.07.1974, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nicht mehr Geschäftsführer: Seimert, Elisabeth, geb. Pella, Stuttgart, *30.04.1945; Seimert, Markus, Stuttgart, *18.07.1974. Prokura erloschen: Seimert, Elisabeth, gen. Lis, geb. Tella, Stuttgart. Die Gesellschaft ist aufgelöst.
2013-07-15: Die Liquidation ist beendet. Die Gesellschaft ist gelöscht. Das Registerblatt ist geschlossen.