2005-08-15: Die Gesellschafterversammlung vom 29.06.2005 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 (Stammkapital) und mit ihr die Erhöhung des Stammkapitals um EUR 24.350,00 auf EUR 50.000,00 beschlossen.
2005-09-19: Nicht mehr Geschäftsführer: Dr. Kneip, Peter, Much, *29.03.1945. Neuer Geschäftsführer: Kneip, Daniela, Neunkirchen-Seelscheid, *07.08.1973, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2014-07-16: Geschäftsführer: Kneip, Sebastian, Much, *29.08.1978, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.