2010-05-03: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Schmitt, Eric Hartmut, Klausen, *04.08.1976.
2012-04-26: Nach Änderung der Vertretungsbefugnis, weiterhin Geschäftsführer: Kirchen, Volker, Konz, *27.12.1974, vertretungsberechtigt ausschließlich nur in Gemeinschaft mit dem Geschäftsführer Stefan Himbert oder dem Geschäftsführer Torsten Manikowski. Bestellt als Geschäftsführer: Himbert, Stefan, Wallerfangen, *01.06.1974, mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2012-06-28: Die Gesellschafterversammlung vom 22.03.2012 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 (Stammkapital. Stammeinlagen) und § 20 (Allgemeine Vorschriften) mit ihr die Erhöhung des Stammkapitals um 175.000,00 EUR beschlossen. Neues Stammkapital: 300.000,00 EUR.
2012-09-03: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Schmitt, Christiane, Klausen, *04.06.1978.
2013-03-01: Nicht mehr Geschäftsführer: Kirchen, Volker, Konz, *27.12.1974.
2013-04-02: Bestellt als Geschäftsführer: Loskill, Patricia, Pölich, *23.07.1973, vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Geschäftsführer.
2013-08-30: Nicht mehr Geschäftsführer: Loskill, Patricia, Pölich, *23.07.1973.
2015-05-11: Bestellt als Geschäftsführer: Kowalik, Markus, Trier, *13.12.1977, mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2018-09-07: Nicht mehr Geschäftsführer: Himbert, Stefan, Wallerfangen, *01.06.1974. Bestellt als Geschäftsführer: Schmitt, Eric, Klausen, *04.08.1976, mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Prokura erloschen: Schmitt, Eric, Klausen, *04.08.1976. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Himbert, Stefan, Wallerfangen, *01.06.1974.