2016-11-15: Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Gesellschaftsvertrag vom 09.09.2016. Geschäftsanschrift: Schaeferstraße 20, 44623 Herne. Gegenstand: IT/TK Beratung und Planung, Vertrieb von Hard- und Software, Projektkoordination und Ausführungsüberwachung. Stammkapital: 500,00 EUR. Allgemeine Vertretungsregelung: Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch die Geschäftsführer gemeinsam vertreten. Bestellt als Geschäftsführer: Wahler, Marc Alexander, Herne, *18.04.1976, mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2018-01-23: Änderung zur Geschäftsanschrift: Dorstener Str. 220 c, 44625 Herne. Nicht mehr Geschäftsführer: Wahler, Marc Alexander, Herne, *18.04.1976. Bestellt als Geschäftsführer: Bischoff, Christian, Herne, *29.04.1976, mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.