2019-11-07: Nicht mehr Geschäftsführer: Seufert, Andreas, Mannheim, *30.01.1970. Personenbezogene Daten von Amts wegen berichtigt bei Geschäftsführer: Diemer, Roger, Heddesheim, *16.04.1971, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2021-04-12: Bestellt als Geschäftsführer: Diemer, Marlon, Heddesheim, *30.10.2002, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2021-07-20: Nicht mehr Geschäftsführer: Diemer, Marlon, Heddesheim, *30.10.2002. Einzelprokura mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Diemer, Marlon, Heddesheim, *30.10.2002.