2007-03-07: Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Gesellschaftsvertrag vom 19.01.1995 mit Änderung vom 07.03.1995. Die Gesellschafterversammlung vom 19.01.2007 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 (Sitz) und mit ihr die Sitzverlegung von Bispingen (bisher Amtsgericht Lüneburg HRB 101946) nach Wadgassen beschlossen. Gegenstand: Die Verarbeitung und der Vertrieb reflektierender Signalbänder und Westen sowie der Vertrieb von Zubehör für die Jagd und von Reitportartikeln sowie der Futtermittelhandel. Stammkapital: 50.000,00 DEM. Geschäftsführer: Wiese, René Franz, Wadgassen, *10.09.1966, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nicht mehr Geschäftsführer: von Wickede-Huhnke, Wolf, Bispingen, *12.05.1941.