2007-07-23: Die Gesellschafterversammlung vom 11.07.2007 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 Ziff.1 (Geschäftsjahr) beschlossen.
2015-05-06: Bestellt als Geschäftsführer: Dr. Schilling, Josef, Oggelshausen, *03.11.1976, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nicht mehr Geschäftsführer: Bohlmann, Ralf, Steinheim an der Murr, *19.07.1964.
2015-12-14: Änderung der Geschäftsanschrift: Monreposstr. 57, 71634 Ludwigsburg.
2022-03-30: Bestellt als Geschäftsführer: Lavandier, Michel Paul Robert, Paris / Frankreich, *02.04.1962, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nicht mehr Geschäftsführer: Dr. Schilling, Josef, Oggelshausen, *03.11.1976.