2012-08-31: Nicht mehr Geschäftsführer: Chamier, Uwe, Oldenburg, *13.11.1960.
2015-03-18: Bestellt als Geschäftsführer: Cordes, Ingo, Westerstede, *14.08.1984, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nicht mehr Geschäftsführer: Slink, Günther, Oldenburg, *29.03.1949.
2015-05-31: Die Gesellschafterversammlung vom 27.04.2015 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 (Firma, Sitz und Geschäftsjahr der Gesellschaft) und mit ihr die Sitzverlegung nach Westerstede beschlossen. Sitz verlegt, nun: Westerstede. Neue Geschäftsanschrift: Neuengländer Str. 46, 26655 Westerstede.