2005-07-27: Geschäftsführer: Weyer, Klaus, Kreuzau-Drove, *06.03.1973, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2010-12-21: Die Gesellschafterversammlung vom 29.11.2010 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages beschlossen.