2005-10-25: Nicht mehr Vorstand: Diepenthal. Bestellt als Vorstand: Empt, Peter, Köln, *04.02.1968.
2011-02-08: Die Generalversammlung vom 23.06.2008 hat die Neufassung der Satzung beschlossen.
2015-10-15: Die Generalversammlung vom 27.06.2015 hat eine Änderung der Satzung in § 40 (Verzinsung der Geschäftsguthaben) beschlossen.
2017-08-09: Nicht mehr Vorstand: Empt, Peter, Köln, *04.02.1968. Bestellt als Vorstand: Heiliger, Moritz, Köln, *04.06.1991.
2018-05-09: Die Generalversammlung vom 01.02.2018 hat die Änderung der Satzung in § 18 (Geschäftsanteile und Geschäftsguthaben) Ziffer 3 und § 42 (Gewinnverwendung) Ziffer 3 beschlossen.
2019-07-31: Nicht mehr Vorstand: Heiliger, Moritz, Köln, *04.06.1991.
2021-10-15: Bestellt als Vorstand: Drechsler, Friedrich, Köln, *23.03.1989.