2013-02-04: Bestellt als Geschäftsführer: Schmid, Lucia, Sonnenbühl, *08.01.1982; Schmid, Wolfgang Emil, Sonnenbühl, *24.09.1972, jeweils einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2014-07-23: Nicht mehr Geschäftsführer: Schmid, Wolfgang Emil, Sonnenbühl, *24.09.1972; Schmid, Lucia, Sonnenbühl, *08.01.1982.
2021-03-01: Bestellt als Geschäftsführer: Speidel, Martin, Sonnenbühl, *11.06.1969.
2022-02-01: Bestellt als Geschäftsführer: Dr. Wenzel, Michael Franz, Obernburg am Main, *03.03.1963, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.