2010-03-29: Neue Geschäftsanschrift: Flachter Str. 2, 70499 Stuttgart. Prokura erloschen: Baur, Herbert, Stuttgart; Baur, Martina, Stuttgart, *02.03.1967; Blaschko, Franz, Leonberg; Dold, Heribert, Leonberg; Schmidt, Walter, Grossburgwedel. Gesamtprokura gemeinsam mit einem persönlich haftenden Gesellschafter oder einem anderen Prokuristen: Jäger, Tobias, Ditzingen, *23.05.1964; Kling, Albert, Straubenhardt, *08.05.1964; Oesterwind, Thomas, Waiblingen, *19.03.1959; Pfeiffer, Frank-Gert, Böblingen, *20.12.1957.
2012-09-17: Gesamtprokura gemeinsam mit einem persönlich haftenden Gesellschafter oder einem anderen Prokuristen: Stallbörger, Heiko, Stuttgart, *26.02.1966; Vogel, Thorsten, Owen, *11.06.1973.
2013-06-24: Personenbezogene Daten von Amts wegen berichtigt bei Persönlich haftender Gesellschafter: Siegle + Epple u. Co. Luft- und Klimatechnik GmbH, Stuttgart (Amtsgericht Stuttgart HRB 9966). Prokura erloschen: Stallbörger, Heiko, Stuttgart, *26.02.1966.
2018-02-27: Prokura erloschen: Baur, Walther, Ditzingen. Vertretungsbefugnis von Herrn Schwarzhaupt geändert: Gesamtprokura gemeinsam mit einem persönlich haftenden Gesellschafter oder einem anderen Prokuristen: Baur, Stefan, Gerlingen, *28.09.1973; Schwarzhaupt, Alfred, Ditzingen, *26.02.1957; Ziegler, Karl Klaus, Leonberg, *12.05.1968.