2016-01-11: Ist nur ein Liquidator bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Liquidatoren bestellt, so wird die Gesellschaft durch die Liquidatoren gemeinsam vertreten. Nicht mehr Geschäftsführer: Siekmann, Birte, Münster, *06.03.1980. Bestellt zum Liquidator: Siekmann, Ulf, Münster, *25.03.1950, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Die Gesellschaft ist aufgelöst.
2017-12-19: Die Liquidation ist beendet. Die Gesellschaft ist gelöscht.