2016-12-15: Vorstand: Geschäftsführer: 3.
Siemsen, Sönke, *14.07.1960, Eckernförde; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen; Nicht mehr Geschäftsführer: 1. Siemsen, Wilhelm Rüdiger; Prokura: 1.
Siemsen, Till Peter, *15.01.1991, Eckernförde; Einzelprokura
mit der Befugnis zur Veräußerung und Belastung von Grundstücken; 2.
Steinbring, Lukas, *24.01.1988, Osterby; Einzelprokura
2019-02-04: Vorstand: Geschäftsführer: 4.
Siemsen, Till Peter, *15.01.1991, Hamburg; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen; Prokura: Nicht mehr Prokurist: 1. Siemsen, Till Peter
2021-04-14: Vorstand: Nicht mehr Geschäftsführer: 3. Siemsen, Sönke