2010-08-09: Nach Änderung der Vertretungsbefugnis weiterhin Geschäftsführer: Stroschein, Jürgen, Hagen, *24.01.1964, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nach Änderung der Vertretungsbefugnis weiterhin Geschäftsführer: Klaumann, Guido, Hagen, *25.10.1964, einzelvertretungsberechtigt.
2014-03-04: Nicht mehr Geschäftsführer: Stroschein, Jürgen, Hagen, *24.01.1964. Nach Änderung der Vertretungsbefugnis weiterhin Geschäftsführer: Klaumann, Guido, Hagen, *25.10.1964, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Bestellt zum Geschäftsführer: Fischer, Timo, Unna, *25.08.1980.
2015-08-20: Die Gesellschafterversammlung hat am 30.06.2015 beschlossen, das Stammkapital (DEM 50.000,00) auf Euro umzustellen, es von dann EUR 25.564,60 um EUR 435,40 auf EUR 26.000,00 zu erhöhen und den Gesellschaftsvertrag in § 5 (Stammkapital, Geschäftsanteile) zu ändern. Ebenso hat die Gesellschafterversammlung vom 30.06.2015 eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 und mit ihr die Änderung der Firma beschlossen. Weiterhin wurde der Gesellschaftsvertrag insgesamt neu gefasst. Neue Firma: Sierra Madre GmbH. 26.000,00 EUR. Bestellt als Geschäftsführer: Neves, Marcus, Bötersen, *17.09.1976, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2016-04-01: Nach Änderung der Vertretungsbefugnis und Namensänderung weiterhin Geschäftsführer: Neves da Costa, Marcus, Bötersen, *17.09.1976. Nach Änderung der Vertretungsbefugnis weiterhin Geschäftsführer: Fischer, Timo, Unna, *25.08.1980, mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2017-01-02: Nach Änderung nunmehr Geschäftsanschrift: Rohrstraße 26, 58093 Hagen.