2019-07-15: Nach Änderung der Vertretungsbefugnis weiterhin Geschäftsführer: Lohmann, Wolfgang, Wesseling, *04.06.1962. Bestellt als Geschäftsführer: Jepsson, Knut, Sundbyberg / Schweden, *18.06.1985, mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Bisher nicht eingetragen und wieder ausgeschieden als Geschäftsführer: Brelin, Mikael, Lidingö / Schweden, *17.06.1962.
2021-02-03: Nicht mehr Geschäftsführer: Jepsson, Knut, Sundbyberg / Schweden, *18.06.1985.