2007-02-27: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Kerle, Rudi, Taufkirchen, *12.03.1954; Lahrkamp, Stephan, Taufkirchen, *13.08.1965.
2007-07-18: Nicht mehr Geschäftsführer: Yousaf, Shahed Iqbal, Eureka, Missouri, *15.11.1959.
2007-12-28: Die Gesellschafterversammlung vom 19.12.2007 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 (Firma, Sitz) beschlossen. Firma geändert; nun: Sigma-Aldrich Biochemie GmbH.
2010-08-24: Prokura erloschen: Dr. Wickham, Robert Mather, Hamburg, *21.09.1946.
2010-08-24: Geschäftsanschrift: Riedstr. 2, 89555 Steinheim am Albuch. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Dr. Meier, Ralf, Hamburg, *11.09.1969; Ulrich, Jörg, Hamburg, *25.12.1961.
2012-05-08: Nicht mehr Geschäftsführer: Schüle, Peter, Rot am See, *05.09.1958. Bestellt als Geschäftsführer: Dr. Krüger, Bernd, Ebersberg, *21.12.1957, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2013-07-09: Bestellt als Geschäftsführer: Lahrkamp, Stephan, Höhenkirchen-Siegertsbrunn, *13.08.1965, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nicht mehr Geschäftsführer: Dr. Backes, Gerd, Steinheim am Albuch, *13.04.1948. Prokura erloschen: Lahrkamp, Stephan, Höhenkirchen-Siegertsbrunn, *13.08.1965.
2013-11-26: Nicht mehr Geschäftsführer: Dr. Merrem, Hans-Joachim, Hamburg, *10.09.1949.
2018-11-05: Mit der "Sigma-Aldrich Chemie Holding GmbH", Taufkirchen wurde am 12.10.2018 ein Beherrschungsvertrag abgeschlossen, dem die Gesellschafterversammlungen am 12.10.2018 zugestimmt haben. Auf die bei Gericht eingereichten Urkunden wird Bezug genommen.
2020-01-28: Bestellt als Geschäftsführer: Dr. Riekenberg, Sabine, Buxtehude, *02.08.1974, mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nicht mehr Geschäftsführer: Dr. Wolter, Andreas, Hamburg, *11.08.1957.
2022-04-05: Prokura erloschen: Dr. Meier, Ralf, Hamburg, *11.09.1969.