2013-11-21: Die Gesellschafterversammlung vom 11.11.2013 hat die Änderung des § 4 (Geschäftsjahr) des Gesellschaftsvertrages beschlossen.
2014-01-15: Bestellt: Geschäftsführer: Dr. Müller, Gerald, Rabenau OT Obernaundorf, *07.02.1956, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Ausgeschieden: Geschäftsführer: Hampel, Dirk, Dresden, *09.10.1968.
2022-07-01: Bestellt: Geschäftsführer: Strobel, Sebastian, Bannewitz, *27.12.1982, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Ausgeschieden: Geschäftsführer: Dr. Müller, Gerald, Rabenau OT Obernaundorf, *07.02.1956.