2014-12-29: Die Gesellschafterversammlung vom 18.12.2014 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 (Stammkapital) beschlossen. Das Stammkapital ist durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom gleichen Tag auf 250.000,00 EUR erhöht. Stammkapital nun: 250.000,00 EUR.
2015-01-07: Bestellt als Geschäftsführer: Belser, Vincenz, Nürtingen, *13.12.1981, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nicht mehr Geschäftsführer: Single, Werner, Möbelkaufmann, Nürtingen.