2010-04-22: Sitz / Zweigniederlassung: Die Eintragung betreffend die Geschäftsanschrift (Postleitzahl) ist von Amts wegen wie folgt berichtigt:; Geschäftsanschrift:; Rathausstr. 21, 10178 Berlin.
2010-04-22: Nicht mehr Geschäftsführer:; 3. Wolling, Gerd.
2020-07-03: Nicht mehr Geschäftsführer: 1. Janssen, Olaf; Nicht mehr Geschäftsführer: 2. Schütz, Michael; Geschäftsführer: 4.
Müller, Alexander, *22.04.1974, Berlin; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen; Geschäftsführer: 5.
Voigt, Tilo, *13.11.1971, Berlin; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen