2008-04-11: Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Gesellschaftsvertrag vom 14.01.2008 mit Änderung vom 01.04.2008. Gegenstand: Beteiligung an Unternehmen aller Art, Verwertung geistigen Eigentums sowie Erbringen von Beratungsleistungen und verwandten Dienstleistungen. Stammkapital: 25.000,00 EUR. Allgemeine Vertretungsregelung: Ist nur ein Geschäftsführer vorhanden, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Geschäftsführer: Schuricht, Michael, Oldenburg, *03.03.1982, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2008-07-18: Das Geburtsdatum des Geschäftsführers Michael Schuricht, lautet korrekt: *03.05.1982.
2010-12-30: Geschäftsanschrift: Haarenufer 14, 26122 Oldenburg. Einzelprokura: Prof. Dr. Nicolai, Alexander, Oldenburg, *01.02.1971.
2012-03-30: Geschäftsführer: Dr. Hölzner, Heike, Oldenburg, *26.10.1979, einzelvertretungsberechtigt.
2012-11-30: Nicht mehr Geschäftsführer: Schuricht, Michael, Oldenburg, *03.05.1982.
2014-08-19: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer: Heinz, Tatjana, Oldenburg, *29.07.1988.
2014-10-17: Bestellt als Geschäftsführer: Prof. Dr. Nicolai, Alexander, Oldenburg, *01.02.1971, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nicht mehr Geschäftsführer: Dr. Hölzner, Heike, Oldenburg, *26.10.1979. Prokura erloschen: Prof. Dr. Nicolai, Alexander, Oldenburg, *01.02.1971.
2015-03-04: Nicht mehr Geschäftsführer: Prof. Dr. Nicolai, Alexander, Oldenburg, *01.02.1971. Bestellt als Geschäftsführer: Dr. Holi, Martin, Bremen, *15.06.1971, einzelvertretungsberechtigt.
2015-12-07: Nicht mehr Geschäftsführer: Dr. Holi, Martin, Bremen, *15.06.1971. Bestellt als Geschäftsführer: Prof. Dr. Nicolai, Alexander, Oldenburg, *01.02.1971, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2016-05-03: Nicht mehr Geschäftsführer: Prof. Dr. Nicolai, Alexander, Oldenburg, *01.02.1971. Bestellt als Geschäftsführer: Kornblum, Robert, Oldenburg, *05.01.1978, einzelvertretungsberechtigt.
2017-03-14: Nicht mehr Geschäftsführer: Kornblum, Robert, Oldenburg, *05.01.1978. Bestellt als Geschäftsführer: Prof. Dr. Nicolai, Alexander, Oldenburg, *01.02.1971, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2017-08-18: Die Gesellschafterversammlung vom 14.08.2017 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 und mit ihr die Änderung der Firma beschlossen. Neue Firma: Sirius Minds GmbH.
2019-01-09: Nicht mehr Geschäftsführer: Prof. Dr. Nicolai, Alexander, Oldenburg, *01.02.1971. Bestellt als Geschäftsführer: Kolbeck, Sabine, Emstek, *24.09.1970, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2019-03-19: Nicht mehr Geschäftsführer: Kolbeck, Sabine, Emstek, *24.09.1970. Bestellt als Geschäftsführer: Dr. Wallner, Regina, Oldenburg, *28.11.1983, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2020-07-16: Nicht mehr Geschäftsführer: Dr. Wallner, Regina, Oldenburg, *28.11.1983. Bestellt als Geschäftsführer: Kolbeck, Sabine, Emstek, *24.09.1970, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.