2018-01-08: Geändert, nun: Geschäftsführer: Fernschild, Gerald, Marolterode, *20.03.1959, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Bestellt: Geschäftsführer: Rödig, Tobias, Schlotheim, *03.11.1977, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Prokura erloschen: Heucke, Uwe, Erfurt, *08.07.1957.
2021-01-27: Geschäftsanschrift: Langelweg 3, 99994 Nottertal-Heilinger Höhen OT Schlotheim. Ausgeschieden: Geschäftsführer: Fernschild, Gerald, Marolterode, *20.03.1959. Personenbezogene Daten geändert, nun: Geschäftsführer: Rödig, Tobias, Mühlhausen/Thüringen, *03.11.1977, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.