2020-12-08: Firma: Smart Flow Irritech Solutions GmbH; Sitz / Zweigniederlassung: Berlin; Geschäftsanschrift: Französische Straße 47, 10117 Berlin; Gegenstand: Planung, Herstellung, Installation und Betreiben von Anlagen zur Bewässerung von Feldern und Plantagen sowie der Vertrieb und die Entwicklung von Technologien und Services, die zur Ergänzung und Verbesserung von Bewässerungsanlagen beitragen. Stamm- bzw. Grundkapital: 25.000,00 EUR; Vertretungsregelung: Ist ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, wird die Gesellschaft gemeinschaftlich durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer in Gemeinschaft mit einem Prokuristen vertreten. Geschäftsführer: 1.
Focken, Richard, *11.07.1962, Idstein; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen; Rechtsform: Gesellschaft mit beschränkter Haftung; Gesellschaftsvertrag vom: 19.06.2020
2021-02-08: Stamm- bzw. Grundkapital: 35.883,00 EUR; Rechtsform: Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 23.12.2020 ist das Stammkapital um 10.883 EUR auf 35.883,00 EUR erhöht und der Gesellschaftsvertrag geändert in § 4 .
2021-03-10: Prokura: 1.
Graziano, Nicholas Raymond, *15.11.1987, Berlin; Einzelprokura
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen
2021-05-18: Geschäftsführer: 2.
Graziano, Nicholas Raymond, *15.11.1987, Panama-Stadt/ Panama; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen; Prokura: Nicht mehr Prokurist: 1. Graziano, Nicholas Raymond
2021-06-09: Prokura: 2.
Dr. Voß, Andreas, *30.12.1970, Berlin; Einzelprokura
2021-09-16: Geschäftsführer: 3.
Dr. Voß, Andreas, *30.12.1970, Berlin; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen; Nicht mehr Geschäftsführer: 1. Focken, Richard; Prokura: Nicht mehr Prokurist: 2. Dr. Voß, Andreas
2022-02-15: Sitz / Zweigniederlassung: Geschäftsanschrift: Dircksenstraße 47, 10178 Berlin