2010-05-26: Geschäftsanschrift: Dorfstraße Schladebach 58, 06237 Leuna - OT Witschersdorf. Ausgeschieden: Geschäftsführer: Soergel, Angela, Leuna - OT Schladebach, *02.09.1958. Bestellt: Geschäftsführer: Soergel, Ralf, Leuna - OT Schladebach, *17.12.1949, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2017-03-20: Die Liquidatoren vertreten gemeinsam. Geändert, nun: Liquidator: Soergel, Ralf, Leuna OT Schladebach, *17.12.1949, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Die Gesellschaft ist aufgelöst.
2021-11-29: Die Liquidation ist beendet. Die Gesellschaft ist erloschen.